材料与化学工程学院成立于1993年。1992年学校策划在工程系增设化工类专业,以此为基础,筹建化学工程系。1993年7月化学工程系成立,2004年8月更名为化学工程学院,2016年3月更名为材料与化学工程学院。
一、化学工程系时期
(一)创建时期
1993年7月,创建成立化学工程系。由朱玉珺同志任党支部书记并代理系主任,全系教师7名。设置化工工艺专业并开始招生,同年9月首批学生35人开始入系就读。
1994年5月,朱玉珺同志任党支部书记;学校批准聘请河南大学化学化工系主任,享受国务院政府津贴专家康定学教授兼任开封大学化学工程系主任。同时成立了实训教研室,赵平老师任实训教研室主任;成立了基础教研室和专业教研室,陶颖老师任基础教研室主任,张建华老师任专业教研室主任。
1994年学校批准成立了开封大学应用化工研究所,聘请河南大学化学化工系张明副教授兼任所长。
1995年11月,学校批准筹建模拟小型化工厂,聘请从企业调入学校的张镭工程师任厂长,朱铁保高级工程师任总工程师。
1996年4月,朱玉珺同志任党支部书记,康定学教授任系主任,张镭同志任系副主任。
1996年8月,朱玉珺同志任党支部书记,康定学教授任系主任,张镭、赵辉同志任系副主任。
1997年7月,朱玉珺同志任党支部书记,康定学教授任系主任,张镭、赵辉、王方林任系副主任。
(二)发展建设时期
1.发展建设时期第一阶段
1999年7月,学校首次实行全员聘任、竞争上岗。人事制度改革后,系党政领导班子组成为:
王方林任党支部书记;
康定学任系主任(2000年2月退休);
张镭任系副主任;
赵辉任系副主任(2000年调任教务处副处长,2008年任副校长)。
苏岩任基础教研室主任,陶颖不再担任此职。
2000年4月,王方林任党支部书记,张镭、陶颖任系副主任。2000年发酵工程专业更名为生物化学工程专业。
2.发展建设时期第二阶段
2002年7月,第二轮全员竞聘上岗。人事制度改革后,系党政领导班子组成为:
赵莉任党支部书记。
王方林任系主任。
张镭、张建华任系副主任。
刘瑞任系团总支书记。撤销基础教研室和专业教研室,设立化工工艺教研室,生物化学工程教研室,精细化工教研室,曹红霞,韩艳霞,姬学亮分别担任教研室主任。
二、化学工程学院时期
(一)化学工程学院前期
2004年8月,化工系撤系建院,学院党政领导班子组成为:
赵莉任党总支书记;
王方林任院长;
张镭任党总支副书记;
张建华任副院长。
1.化学工程学院前期第一阶段
2005年6月,第三轮全员竞聘上岗。人事制度改革后,院党政领导班子组成为:
赵莉任党总支书记;
王方林任院长;
张镭任党总支副书记;
张建华任副院长(2006年5月病故)。
学院成立党政办公室,任命胡斌杰为党政办公室主任。
2005年精细化工专业更名为应用化工技术专业,姬学亮任教研室主任;生物化学工程专业更名为生物化工工艺专业,韩艳霞任教研室主任;化工工艺专业更名为有机化工生产技术专业,曹红霞任教研室主任;陈永任功能材料研究中心副主任,赵平任实训教研室主任。
2006年7月,师兆忠接任化学工程学院副院长,姬红担任学院团总支书记,刘瑞不再担任此职。
2007年7月,校党委决定调整化工院党政领导班子,调整完成后组成为:
张镭任党总支书记;
陶颖任院长;
胡斌杰任党总支副书记;
师兆忠任副院长。
2007年7月冯清真任院办公室主任。
2.化学工程学院前期第二阶段
2008年7月,第四轮全员竞聘上岗。人事制度改革后,院党政领导班子组成为:
张镭任党总支书记;
陶颖任院长;
胡斌杰任党总支副书记;
师兆忠任副院长。
2008年7月,石海洋担任办公室主任,冯清真不再担任。
曹红霞调任教务处副处长,董超宇担任有机化工生产技术专业教研室主任;王迪任应用化工技术专业教研室主任,姬学亮不再担任教研室主任;冯清真任实训教研室主任,赵平不再担任此职。
2010年,设立化工设备与机械专业,并开始招生。
(二)化学工程学院后期
2011年5月,张镭任党总支书记,师兆忠任副院长(主持工作),胡斌杰任党总支副书记,韩艳霞任副院长。
宋洪杰担任党政办公室主任,石海洋不再担任办公室主任,2011年7月,陈金峰任生物化工工艺教研室主任,刘明海任化工设备与机械专业教研室主任,崔金海担任应用化工技术教研室主任,王迪不再担任应用化工技术专业教研室主任。
2012年3月,师兆忠任化学工程学院院长。陈金峰任生物化工工艺教研室主任兼食品营养与检测专业教研室主任,孙越担任学院团总支书记,姬红不再担任此职。
2014年7月,占桂荣担任应用化工技术专业教研室主任,崔金海不再担任此职。
2015年10月,王明瑞担任学院党政办公室主任,宋洪杰不再担任此职,随后调离学院。
三、材料与化学工程学院时期
(一)材料与化学工程学院前期
2016年3月,化学工程学院更名为材料与化学工程学院,学院党政领导班子调整:
王磊任党总支书记;
师兆忠任院长;
郝喜才任党总支副书记;
韩艳霞任副院长。
王宫南担任生物化工工艺教研室主任兼食品营养与检测专业教研室主任,陈金峰调离开封大学;设置材料工程技术专业,并成立材料工程技术专业教研室,孙瑞敏兼任材料工程技术专业教研室主任。2017年化工装备技术专业停止招生,有机化工生产技术专业在教育部专业目录中合并到应用化工技术,取消有机化工生产技术专业教研室,董超宇不再担任教研室主任。陈彦霏代理学院团总支书记,孙越不再担任此职,同年调离学院。
(二)材料与化学工程学院现状
2018年3月,侯彦喜任材料与化学工程学院党总支书记。设立化妆品技术专业并成立化妆品技术专业教研室,娄童芳兼任教研室主任;2018年7月,取消化工装备技术教研室,刘明海不再担任教研室主任。
2019年1月,经校党委批准学院增设副院长一名,由王明瑞担任,主抓学院科研与校企合作工作。
2019年6月,占桂荣任食品营养与检测专业教研室主任,王宫南不再担任此职;刘双枝任应用化工技术专业教研室主任,焦婵代理实训教研室主任。
2020年4月,杨磊任学院党政办公室主任,王琳琳任学院教学科研办公室主任,陈彦霏任学院团总支书记。
2022年4月,根据学校领导换届工作结果,韩艳霞任材料与化学工程学院院长,全面负责学院管理和教学工作。王明瑞分管教学工作。原院长师兆忠任校就业与校企合作处处长,原党总支副书记郝喜才任马克思主义学院党总支书记。
【关闭】